Presidente di Vanuatu
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Presidente di Vanuatu | |
---|---|
Stendardo presidenziale vanuatuano | |
Nome originale | (BI) Presiden blong Vanuatu (EN) President of the Republic of Vanuatu (FR) Président de la République de Vanuatu |
Stato | Vanuatu |
In carica | Nikenike Vurobaravu (Vanua'aku Pati) |
da | 23 luglio 2022 |
Istituito | 30 luglio 1980 |
Durata mandato | 5 anni |
Sede | Port Vila |
Il presidente di Vanuatu è il capo di Stato di Vanuatu. È una carica elettiva, eletta ogni cinque anni da un collegio elettorale formato dal Parlamento e dai presidenti delle sei province.
Funzioni
Il presidente ha un ruolo perlopiù cerimoniale, ma nomina il giudice capo della Corte Suprema ed altri tre giudici.
Nei periodi di vacanza della carica, è il Presidente del Parlamento a svolgere ad interim le funzioni di Presidente.
Presidenti di Vanuatu
N° | Immagine | Nome | Durata mandato | Partito |
---|---|---|---|---|
1 | Ati George Sokomanu | 30 luglio 1980 – 17 febbraio 1984 | Vanua'aku Pati | |
– | Fred Timakata Ad interim | 17 febbraio 1984 – 8 marzo 1984 | Vanua'aku Pati | |
(1) | Ati George Sokomanu | 8 marzo 1984 – 12 gennaio 1989 | Vanua'aku Pati | |
– | Onneyn Tahi Ad interim | 12 gennaio 1989 – 30 gennaio 1989 | Vanua'aku Pati | |
2 | Fred Timakata | 30 gennaio 1989 – 30 gennaio 1994 | Vanua'aku Pati | |
– | Alfred Maseng Ad interim | 30 gennaio 1994 – 2 marzo 1994 | Union of Moderate Parties | |
3 | Jean Marie Leye Lenelgau | 2 marzo 1994 – 2 marzo 1999 | Union of Moderate Parties | |
– | Edward Natapei Ad interim | 2 marzo 1999 – 24 marzo 1999 | Vanua'aku Pati | |
4 | John Bani | 25 marzo 1999 – 24 marzo 2004 | Union of Moderate Parties | |
– | Roger Abiut Ad interim | 24 marzo 2004 – 12 aprile 2004 | Vanuatu Labour Party | |
5 | Alfred Maseng | 12 aprile 2004 – 11 maggio 2004 Elezioni invalidate dalla suprema corte[1] |
Union of Moderate Parties | |
– | Roger Abiut Ad interim | 11 maggio 2004 – 28 luglio 2004 | Vanuatu Labour Party | |
– | Josias Moli Ad interim | 28 luglio 2004 – 16 agosto 2004 | Union of Moderate Parties | |
6 | Kalkot Mataskelekele | 16 agosto 2004 – 16 agosto 2009 | National United Party | |
– | Maxime Carlot Korman Ad interim | 16 agosto 2009 – 2 settembre 2009 | Vanuatu Republican Party | |
7 | Iolu Abil | 2 settembre 2009 – 2 settembre 2014 | Vanua'aku Pati | |
– | Philip Boedoro Ad interim | 2 settembre 2014 – 22 settembre 2014 | Vanua'aku Pati | |
8 | Baldwin Lonsdale | 22 settembre 2014 – 17 giugno 2017 | Indipendente | |
– | Esmon Saimon Ad interim | 17 giugno 2017 – 6 luglio 2017 | Melanesian Progressive Party | |
9 | Tallis Obed Moses | 6 luglio 2017 – 6 luglio 2022 | Indipendente | |
– | Seule Simeon Ad interim | 6 luglio 2022 – 23 luglio 2022 | Indipendente | |
10 | Nikenike Vurobaravu | 23 luglio 2022 – in carica | Vanua'aku Pati |
Note
- ^ (EN) VANUATU: President Removed by Supreme Court, Pacific Magazine, 11 maggio 2004. URL consultato il 12 giugno 2015 (archiviato dall'url originale il 14 giugno 2007).